Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbyvej 1, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbyvej 1, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbyvej 1, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Halle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2014-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Legale ejere: Jørgen Halle (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2014-01-31 tilføjes Navne: JØRGEN HALLE ApS (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Halle (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2014-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2014-01-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2014-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Vedtægter: 2014-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)