Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Vedtægter: 2019-09-26 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 103, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-06-23)
Den 2018-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 8, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-06-23)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-08 tilføjes Bestyrelse: Martin Vilstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-07-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Lund (formand) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: UNIK HOLDING ApS, Lise Holt Olesen (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lise Holt Olesen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Navne: UNIK HUMAN RESOURCES P/S (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2014-03-10 fjernes Navne: PARTNERSELSKABET UNIK HR (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2014-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2014-03-11 tilføjes Vedtægter: 2014-03-11 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2013-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2013-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 8, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-06-23)
Den 2013-12-19 tilføjes Bestyrelse: Thomas Lund (formand) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-12-19 tilføjes Direktion: Lise Holt Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Navne: PARTNERSELSKABET UNIK HR (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-19 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Stiftere: KOMPLEMENTARSELSKABET Unik ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)