Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: BOOKUNIBOOK ApS. (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: BOOKUNIBOOK ApS. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2016-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vinfarmen ApS. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2018-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vin & Vin Middelfart ApS. (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jrd@jarode.com (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: jrd@demant-it.dk (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrillingevej 24, 5500 Middelfart (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Postmosevej 49, 5500 Middelfart (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2014-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Postmosevej 49, 5500 Middelfart (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2014-01-30 tilføjes Bestyrelse: Jacob Rosenbæk Demant (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Direktion: Jacob Rosenbæk Demant (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jrd@demant-it.dk (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2014-01-30 tilføjes Legale ejere: Jacob Rosenbæk Demant (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Navne: JARODE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-30 tilføjes Reelle ejere: Jacob Rosenbæk Demant (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Stiftere: Jacob Rosenbæk Demant (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Vedtægter: 2014-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-31)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)