Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET RØDBYVEJ 18, MARIBO, ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET RØDBYVEJ 18, MARIBO, IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 19, 4960 Holeby (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 19, 4960 Holeby (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 19, 4960 Holeby (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødbyvej 18, 4930 Maribo (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødbyvej 18, 4930 Maribo (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødbyvej 18, 4930 Maribo (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-04 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-11 tilføjes Direktion: Thomas Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 fjernes Direktion: Thomas Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødbyvej 18, 4930 Maribo (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2014-01-20 tilføjes Direktion: Thomas Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-02-20)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Legale ejere: Thomas Larsen (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET RØDBYVEJ 18, MARIBO, IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2014-01-20 tilføjes Reelle ejere: Thomas Larsen (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Stiftere: Thomas Larsen, Jesper Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2014-01-20 tilføjes Vedtægter: 2014-01-20 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2014-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2014-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)