Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-23 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Navne: YOU´TH FIELDS IVS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Stiftere: Charlotte Andersson (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Gary Christopher Gregg (adm. dir.) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Gary Christopher Gregg (adm. dir.) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 fjernes Direktion: Charlotte Andersson (adm. dir) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Direktion: Charlotte Andersson (adm. dir) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2014-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailsalg af tøj, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-23 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Navne: YOU´TH FIELDS IVS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Stiftere: Charlotte Andersson (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-01-23 tilføjes Vedtægter: 2014-01-23 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)