Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Binavne | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 9, 8643 Ans By (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-30 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Legale ejere: COMPI ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Navne: BYKONCEPT ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Reelle ejere: Allan Bøgelund Friis (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Stiftere: COMPI ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-07 fjernes Direktion: Allan Bøgelund Friis (direktør) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-07 fjernes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-04 tilføjes Vedtægter: 2023-07-04 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-07-03 fjernes Binavne: PLUSKORTET ApS, KORT4SPORT ApS, KLUBKONCEPT ApS, Shop Smarter ApS, Nilio ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-11 Statstidende Dekret
Den 2023-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 9, 8643 Ans By (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Langgade 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Bøgelund Friis (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-05-01 fjernes Reelle ejere: Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Allan Bøgelund Friis (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-08 tilføjes Binavne: Nilio ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2020-06-03 tilføjes Vedtægter: 2020-06-03 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-25 fjernes Binavne: Nilio ApS (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Langgade 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Langgade 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Langgade 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Langgade 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-12-08 tilføjes Reelle ejere: Allan Bøgelund Friis, Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2017-12-07 fjernes Reelle ejere: Allan Bøgelund Friis (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Langgade 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnevangen 57, 8471 Sabro (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Binavne: Nilio ApS (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2017-09-12 fjernes Binavne: PLUSSHOPPING ApS (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og udbrede koncepter og rådgivning i forbindelse med projektudvikling og projektstyring af by- og ejen-domsudvikling. (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-09-13 tilføjes Vedtægter: 2017-09-13 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-15 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-02-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-02-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-12 tilføjes Binavne: Shop Smarter ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2015-09-11 fjernes Binavne: BYMÆRKET ApS (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-12 tilføjes Vedtægter: 2015-09-12 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og udbrede koncepter til fremme af omsætningen i detailbutikker (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2014-11-24 tilføjes Vedtægter: 2014-11-24 (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevangen 57, 8471 Sabro (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-01-30 tilføjes Binavne: BYMÆRKET ApS, PLUSSHOPPING ApS, PLUSKORTET ApS, KORT4SPORT ApS, KLUBKONCEPT ApS (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2014-01-30 tilføjes Direktion: Allan Bøgelund Friis (direktør) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-30 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Legale ejere: COMPI ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Navne: BYKONCEPT ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Reelle ejere: Allan Bøgelund Friis (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2014-01-30 tilføjes Stiftere: COMPI ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-13)