Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fromssejervej 18, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Binavne: NEBEL ERHVERVSUDLEJNING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Direktion: Henrik Terp Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-30 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Legale ejere: HENRIK TERP KRISTENSEN HOLDING ApS, K.J. HOLDING. GØRDING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Navne: NEBEL ERHVERVSCENTER ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Reelle ejere: Henrik Terp Kristensen, Knud Jørgensen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Stiftere: K.J. HOLDING. GØRDING ApS, HENRIK TERP KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2018-01-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-05-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Terp Kristensen, Knud Jørgensen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2014-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fromssejervej 18, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Binavne: NEBEL ERHVERVSUDLEJNING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Direktion: Henrik Terp Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudlejning og anden form for udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-30 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Legale ejere: HENRIK TERP KRISTENSEN HOLDING ApS, K.J. HOLDING. GØRDING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Navne: NEBEL ERHVERVSCENTER ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2014-01-30 tilføjes Stiftere: K.J. HOLDING. GØRDING ApS, HENRIK TERP KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktører i forening. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Vedtægter: 2014-01-30 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)