Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dionevej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-22 fjernes Navne: AIR PIBER IVS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dionevej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-01-18 tilføjes Navne: AIR PIBER IVS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dionevej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-28 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Navne: AIR PIBER IVS (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Stiftere: Lars Neergaard-Petersen (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Direktion: Lars Neergaard-Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dionevej 27, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Direktion: Lars Neergaard-Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fly samt handel og investering. (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-28 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Navne: AIR PIBER IVS (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Stiftere: Lars Neergaard-Petersen (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-01-28 tilføjes Vedtægter: 2014-01-28 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)