Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 83, 2. tv., 1620 København V (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-29 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: LYSGAARD VENTURES IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Stiftere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-21 fjernes Direktion: Henrik Lysgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-06-02 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-06-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-06-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2014-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 83, 2. tv., 1620 København V (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Direktion: Henrik Lysgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-01-29 tilføjes Formål: Selskabets primære formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og samtidig yde konsulentydelser til andre virksomheder. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-29 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2014-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-28 fjernes Legale ejere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-01-17 tilføjes Legale ejere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Navne: LYSGAARD VENTURES IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Stiftere: Henrik Lysgaard Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-01-29 tilføjes Vedtægter: 2014-01-29 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2014-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)