Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Bundgaard | 10.01.2014 | 19.08.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bolette Christensen | 20.01.2015 | 19.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henning Bundgaard | 10.01.2014 | 19.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Blom | 10.01.2014 | 19.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hasselriis | 10.01.2014 | 26.04.2017 | formand |