Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Ejerskaber | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-07 tilføjes Hjemmeside: dandesign.dk (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Shadow Phone ApS. (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2016-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-02-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-02-15 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-12-10 tilføjes Direktion: Mikkel Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 fjernes Bestyrelse: Mikkel Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-20 fjernes Direktion: Mikkel Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-01-29 tilføjes Legale ejere: MIKKEL SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-01-29 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Sørensen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2014-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-01-28 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-28 tilføjes Bibranche: Webportaler (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-01-28 tilføjes Direktion: Mikkel Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle internetløsninger til virksomheder og organisationer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dandesign.dk (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-01-28 tilføjes Navne: DANDESIGN.DK ApS (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Stiftere: Mikkel Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Mikkel Sørensen. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Vedtægter: 2014-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)