Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundhoffvej 4, 8300 Odder (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Veilgårdsvej 4, 8340 Malling (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Veilgårdsvej 4, 8340 Malling (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2020-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bushøjvænget 17, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: C Frost Holding ApS (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-27 fjernes Legale ejere: Charlotte Frost Espensen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-27 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Frost Espensen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bushøjvænget 17, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2015-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Agernvej 87, 8330 Beder (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-02-10 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-02-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agernvej 87, 8330 Beder (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-01-27 tilføjes Direktion: Per Kildegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-27 fjernes Direktion: Per Kildegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed af enhver art, herunder import/eksport af handelsvarer, investeringsvirksomhed af enhver art, køb- og salg af fast ejendom, besidde ejerandele i driftsselskaber der driver almindelig erhvervsvirksomhed art samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Legale ejere: Charlotte Frost Espensen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2014-01-27 tilføjes Navne: RUSTIKHOUZZ ApS (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-01-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Stiftere: SAABYGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Vedtægter: 2014-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)