Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Martin Fisker Holding ApS (CVR 37111589) | NORMAL | 22.03.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Martin Fisker Holding ApS (CVR 37111589) | 01.01.2016 | 21.03.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Martin Kirkemann Fisker | 15.12.2014 | 31.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |