Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Baby Go Easy IVS. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2020-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Åtoften 33, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Ronni Holmberg Baslund (direktion) (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-22 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Ronni Holmberg Baslund (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Navne: BASLUND GROUP IVS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Ronni Holmberg Baslund (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Stiftere: Ronni Holmberg Baslund (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åtoften 33, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2017-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindholmvej 22, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindholmvej 22, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Åtoften 33, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-09 tilføjes Legale ejere: Ronni Holmberg Baslund (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2016-02-08 fjernes Legale ejere: BASLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Navne: BASLUND GROUP IVS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2016-02-08 fjernes Navne: NORTH SEA TRADING IVS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Reelle ejere: Ronni Holmberg Baslund (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2016-02-09 tilføjes Vedtægter: 2016-02-09 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af varer, import og export samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-02-01 tilføjes Navne: NORTH SEA TRADING IVS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-02-01 tilføjes Vedtægter: 2015-02-01 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-01-31 fjernes Navne: BASLUND GROUP IVS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: BASLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åtoften 33, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-22 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 700,00 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Navne: BASLUND GROUP IVS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Stiftere: Ronni Holmberg Baslund (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Ronni Holmberg Baslund (direktion) (offentliggjort 2020-09-30)