Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: GLUD GLUDSEN GROUP ApS. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NFDK PARTNERS ApS. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2024-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: MidCap RPG ApS. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MidCap RPG ApS. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-01-20 tilføjes Direktion: Henrik Deichmann Arent (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Deichmann Arent (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-01-20 tilføjes Navne: RIGHT PROJECT CONSULTING ApS (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-01-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Deichmann Arent (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2014-01-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-01-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MBP ApS, REGISTRERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Vedtægter: 2014-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-09-17)