Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: bl@bogsh.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: bl@setas.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: bl@setas.dk (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2019-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: bl@s-e-t.dk (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bl@s-e-t.dk (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 26, 8250 Egå (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-20 tilføjes Direktion: Birgitte Lykke Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-20 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Legale ejere: B & S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-01-20 tilføjes Navne: JGV15 ApS (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-20 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Lykke Hansen, Steen Rud Hansen (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2014-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-01-20 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2014-01-20 tilføjes Stiftere: B & S HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Vedtægter: 2014-01-20 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)