Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Spilerdug ApS. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Spilerdug ApS. (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2023-11-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 109, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 109, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ckroghjeppesen@yahoo.com (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 109, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2014-01-22 tilføjes Direktion: Christian Krogh-Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formueanbringelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Legale ejere: Christian Krogh-Jeppesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-01-22 tilføjes Navne: C. KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Krogh-Jeppesen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-01-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2014-01-22 tilføjes Stiftere: Christian Krogh-Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Vedtægter: 2014-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-22)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)