Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Otto Elers Koch | 01.09.2014 | 25.03.2024 | adm. dir |
Ulrik Hvilshøj | 25.06.2014 | 01.09.2014 | adm. dir |
Bent Kemplar | 17.01.2014 | 13.03.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kristian Agner | 09.12.2022 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Holger Bernt Hansen | 09.12.2022 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Astrid Margrethe Güntelberg-Gravesen | 09.12.2022 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Axel Kierkegaard | 09.12.2022 | 25.03.2024 | formand |
Mette Jokumsen | 20.03.2019 | 09.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Bolander | 20.09.2018 | 09.12.2022 | næstformand |
Christian Folden Lund | 12.09.2017 | 09.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Annemarie Kirk | 25.06.2014 | 09.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Bolander | 25.06.2014 | 19.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mette Davidsen-Nielsen | 25.06.2014 | 12.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Joachim Stoltze Malling | 13.03.2014 | 03.12.2022 | formand |
Ulrik Hvilshøj | 13.03.2014 | 20.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Fabrin Lund | 13.03.2014 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christina Bruun Geertsen | 17.01.2014 | 13.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bent Kemplar | 17.01.2014 | 13.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Buskov | 17.01.2014 | 13.03.2014 | formand |