Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kasper Marinus Klink Elbæk(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Kähler(virk.: 10) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carl-Emil Haase Poulsen(virk.: 4) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Kähler(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Agnethe Kähler Kyed(virk.: 6) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Gregers Honore(virk.: 37) Reelle ejere | 5,41 % | 5,41 % | 5,41 % | 5,41 % |
Pct. | 2,74 % | 2,74 % | 2,74 % | 2,74 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Kähler | 01.01.2007 | Lyngageren 50, 4000 Roskilde |
Carl-Emil Haase Poulsen | 01.05.2009 | Bøjenvej 2, 8963 Auning |
Agnethe Kähler Kyed | 20.09.2017 | Blomsterhaven 34, 4300 Holbæk |
Thomas Gregers Honore | 15.07.2019 | Dyrehavegårdsvej 4, 2800 Kongens Lyngby |
Kasper Marinus Klink Elbæk | 25.11.2019 | Roselillevej 80, 2300 København S |
Carsten Kähler |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Roy Roy ApS | 41776285 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
SOKMIG.DK ApS | 35641866 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (479119) |
SOKMIG.dk Holding ApS | 37370762 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.07.2017 | 257,10 (km) | Bøjenvej 2, 8963 Auning | Asger Rygs Gade 5, 1727 København V |
30.10.2017 | 8,69 (km) | Asger Rygs Gade 5, 1727 København V | Engvej 56, 2300 København S |
25.10.2018 | 0,00 (km) | Engvej 56, 2300 København S | Engvej 56, 2300 København S |
15.06.2021 | 5,43 (km) | Engvej 56, 2300 København S | Frederiksgade 9, 1265 København K |
SOKMIG.DK ApS. |
Sidst opdateret den 17.01.2014 og angivet som gældende fra 16.01.2014 (3912 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sokker.dk ApS | 36029803 |
Sokker ApS | 36029803 |
Sokketape.dk IVS | 38256416 |
Sokletten I/S | 40398384 |
SOKMIG.DK ApS | 35641866 |
SOKMIG.dk Holding ApS | 37370762 |
SoKo ApS | 41076089 |
Sokol | 41201347 |
Sokol af 2014 | 35794662 |
Sokol Biotech Consult | 41829834 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Marinus Klink Elbæk(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carsten Kähler(virk.: 10) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carl-Emil Haase Poulsen(virk.: 4) Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Søren Kähler(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Agnethe Kähler Kyed(virk.: 6) Formand, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Gregers Honore(virk.: 37) Reelle ejere | 17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 3 % | 21 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kasper Marinus Klink Elbæk(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 2 | 4 |
Carsten Kähler(virk.: 10) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 8 | 5 | 1 | 8 |
Carl-Emil Haase Poulsen(virk.: 4) Legale ejere | 2 | 2 | 0 | 4 |
Søren Kähler(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 13 | 1 | 3 | 6 |
Agnethe Kähler Kyed(virk.: 6) Formand, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 6 |
Thomas Gregers Honore(virk.: 37) Reelle ejere | 24 | 12 | 3 | 9 |
Sum | 53 | 22 | 9 | 37 |
Pct. | 44 % | 18 % | 7 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |