Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alex Ingemann Pedersen | 10.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Koldtoft Christensen | 10.05.2023 | suppleant |
Egon Veisig Poulsen | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Sommer | 30.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Steen Grostøl Andersen | 30.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bertram Sommer Thomsen | 30.12.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Henrik Skrumsager Østergaard | 10.04.2024 | 10.05.2024 | suppleant |
Jørn Henrik Skrumsager Østergaard | 14.03.2022 | 09.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Poul-Erik Ahle | 14.03.2022 | 10.05.2023 | suppleant |
Alex Ingemann Pedersen | 14.03.2022 | 09.05.2023 | suppleant |
Alex Ingemann Pedersen | 04.02.2021 | 13.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henning Ahle | 30.12.2013 | 04.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Alex Ingemann Pedersen | 30.12.2013 | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |