Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyneborggade 17, 2300 København S (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-16 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Navne: KINDMIND IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Stiftere: Haini Lucas Mendonca Nielsen (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Haini Lucas Mendonca Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-02-14 fjernes Legale ejere: COSZINHO HOLDING IVS (offentliggjort 2017-05-13)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-01 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyneborggade 17, 2300 København S (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Direktion: Haini Lucas Mendonca Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2014-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-16 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000,00 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Legale ejere: COSZINHO HOLDING IVS (offentliggjort 2017-05-13)
Den 2014-01-16 tilføjes Navne: KINDMIND IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Stiftere: Haini Lucas Mendonca Nielsen (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2014-01-16 tilføjes Vedtægter: 2014-01-16 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)