Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Arne Bang Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Binavne: TO BE MINE A/S, PROUDMADE A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Direktion: Mette Myong Kind (direktion) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-16 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: hello@proudmade.com (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Legale ejere: MK HOLDING, KOLDING, A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Navne: NM COLLECTION A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Reelle ejere: Mette Myong Kind (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Stiftere: MK HOLDING, KOLDING, A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2020-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Harevænget 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-05-22 tilføjes Bestyrelse: Carsten Gjedahl Kind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2019-05-22 fjernes Bestyrelse: Flemming Haahr (bestyrelse) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harevænget 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Harevænget 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harevænget 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2016-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerfuglevej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Myong Kind (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: MK HOLDING, KOLDING, A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2015-09-29 fjernes Legale ejere: MK HOLDING, KOLDING, A/S, STUDIO SEVENTYSIX ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Nicole Rindsig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: MK HOLDING, KOLDING, A/S, STUDIO SEVENTYSIX ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@proudmade.com (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-07-17 tilføjes Binavne: TO BE MINE A/S, PROUDMADE A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-07-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-20 tilføjes Bestyrelse: Nicole Rindsig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt enhver aktivitet, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-20 tilføjes Navne: NM COLLECTION A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-19 fjernes Navne: NM COLLECTION ApS (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-20 tilføjes Vedtægter: 2014-06-20 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-06-20 fjernes Binavne: TO BE MINE ApS, PROUDMADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Navne: NM COLLECTION ApS (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-04-27 fjernes Navne: TO BE MINE ApS (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerfuglevej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-01-16 tilføjes Bestyrelse: Flemming Haahr (bestyrelse) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2014-01-16 tilføjes Binavne: TO BE MINE ApS, PROUDMADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-16 tilføjes Direktion: Mette Myong Kind (direktion) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-16 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-16 tilføjes Navne: TO BE MINE ApS (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Stiftere: MK HOLDING, KOLDING, A/S (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-19)