Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-15 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Navne: BAZAR HERNING ApS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Reelle ejere: Ergin Yazici (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Stiftere: YB HERNING HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-10-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-02 fjernes Legale ejere: YB HERNING HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Ergin Yazici (direktion) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-16 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2014-01-15 tilføjes Direktion: Ergin Yazici (direktion) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2014-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive købmand og døgnkiosk. (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-15 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Legale ejere: YB HERNING HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Navne: BAZAR HERNING ApS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Reelle ejere: Ergin Yazici (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Stiftere: YB HERNING HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2014-01-15 tilføjes Vedtægter: 2014-01-15 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2014-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)