Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Dekret | Månedsbeskæftigelse | Rekonstruktionsforslag | ||||
RekonstruktionsplanIndkaldelseFordringshavere | Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2014-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: FIIN ApS. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2018-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Heydesk ApS. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Binavne: Scandinavian Beauty ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-14 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: account@deskways.com (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Navne: Deskways ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Reelle ejere: Louise Bundgaard, Marcel Kenni Ulnits Fuursted (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Stiftere: Lasse Fisker (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-01-12 fjernes Legale ejere: Money for nothing IVS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Direktion: Louise Bundgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 Statstidende Dekret
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-06-29 Statstidende Rekonstruktionsforslag
Den 2019-06-12 Statstidende RekonstruktionsplanIndkaldelseFordringshavere
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning inden for informationsteknologi, skønheds- og hudpleje og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-06-19 tilføjes Vedtægter: 2018-06-19 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2018-06-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-01 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Money for nothing IVS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Lasse Fisker (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Bundgaard, Marcel Kenni Ulnits Fuursted (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-11-30 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-16 tilføjes Binavne: Scandinavian Beauty ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Blichersvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Direktion: Louise Bundgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-10-30 fjernes Direktion: Lasse Fisker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: account@deskways.com (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-10-30 tilføjes Navne: Deskways ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-10-29 fjernes Navne: LASSE FJ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Vedtægter: 2017-10-30 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-07 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-06-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-06-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-05-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blichersvej 6, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-01-14 tilføjes Direktion: Lasse Fisker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og øvrig investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2014-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-14 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Legale ejere: Lasse Fisker (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-01-14 tilføjes Navne: LASSE FJ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2014-01-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2014-01-14 tilføjes Stiftere: Lasse Fisker (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2014-01-14 tilføjes Vedtægter: 2014-01-14 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2014-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)