Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 115, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-15 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Legale ejere: Rasmus Hjortskov, JDM DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Navne: PANAMERA INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Stiftere: Rasmus Hjortskov (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-08-17 fjernes Legale ejere: DIATI ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 115, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 115, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2016-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-12 fjernes Direktion: Dion Brockdorff (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 115, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2015-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserishave 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-17 tilføjes Direktion: Dion Brockdorff (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-11-17 fjernes Direktion: Rasmus Hjortskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserishave 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2014-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 78, kl., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-09-22 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-09-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-25)
Den 2014-08-20 tilføjes Legale ejere: DIATI ApS, Rasmus Hjortskov, JDM DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2014-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 78, kl., 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-01-15 tilføjes Direktion: Rasmus Hjortskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerings- og entreprenørvirksomhed, han-delsvirksomhed, køb, salg og udvikling af erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-15 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-25)
Den 2014-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Navne: PANAMERA INVEST ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Stiftere: Rasmus Hjortskov (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-01-15 tilføjes Vedtægter: 2014-01-15 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-14)