Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtvadvej 6, 8751 Gedved (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-13 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Legale ejere: Thomas Nytoft Hansen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Navne: Nips Isolering ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Reelle ejere: Thomas Nytoft Hansen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Stiftere: Nanna Dyrvig Lykke (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNA EQUIPO ApS. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2019-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: DANCANN PHARMA ApS. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-06-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-13 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Thomas Nytoft Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtvadvej 6, 8751 Gedved (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 26, 7323 Give (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Nytoft Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Jørgen Einer Lykke (direktør) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Nytoft Hansen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: LYKKE HOLDING 2007 ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Nips Isolering ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nytoft Hansen (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-31 fjernes Navne: NANNA LYKKE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Jørgen Einer Lykke (direktør) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-03-01 fjernes Direktion: Nanna Dyrvig Lykke (direktion) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: LYKKE HOLDING 2007 ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-02-29 fjernes Legale ejere: Nanna Dyrvig Lykke (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 26, 7323 Give (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2014-01-13 tilføjes Direktion: Nanna Dyrvig Lykke (direktion) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og herunder lignende forhold (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-13 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Legale ejere: Nanna Dyrvig Lykke (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2014-01-13 tilføjes Navne: NANNA LYKKE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2014-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2014-01-13 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2014-01-13 tilføjes Stiftere: Nanna Dyrvig Lykke (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2014-01-13 tilføjes Vedtægter: 2014-01-13 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2014-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)