Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmekrogen 3, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevang 30, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2015-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partnership Group ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2017-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Partnership Activation ApS. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Lightpole ApS. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lightpole ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2022-01-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partnership Management ApS. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MyFutCard ApS. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partnership Activation ApS. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Green Tech A/S. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Green Tech A/S. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevang 30, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2022-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppel Alle 57, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppel Alle 57, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fagerstedvej 36, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jela@partnership.dk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fagerstedvej 36, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-01-13 tilføjes Direktion: Jesper Alsing Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive rådgivning, kommunikation og event samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Legale ejere: Jesper Alsing Larsen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2014-01-13 tilføjes Navne: JAL SPORT HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-14)
Den 2014-01-13 tilføjes Reelle ejere: Jesper Alsing Larsen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2014-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Stiftere: Jesper Alsing Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Vedtægter: 2014-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-14)
Den 2014-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)