Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Bertelsen Vardrup | 28.10.2014 | 22.12.2023 | adm. dir |
Troels Knak-Nielsen | 13.01.2014 | 28.10.2014 | direktør |
Ida Margrethe Adler Olsen | 13.01.2014 | 28.10.2014 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2014 | 13.01.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Byrge | 30.05.2016 | 22.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Bertelsen Vardrup | 30.05.2016 | 22.12.2023 | formand |
Kasper Bertelsen Vardrup | 08.04.2016 | 29.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Byrge | 08.04.2016 | 29.05.2016 | formand |
Morten Abildgaard Kristensen | 14.01.2016 | 08.04.2016 | formand |
Martin Lumbye Hansen | 28.10.2014 | 08.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Byrge | 28.10.2014 | 07.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Jessen Nielsen | 28.10.2014 | 14.01.2016 | formand |
Morten Abildgaard Kristensen | 28.10.2014 | 13.01.2016 | bestyrelsesmedlem |