Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Christian Einfeldt | 08.01.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Jakob Bach Thorsen | 08.01.2014 | 04.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Janne Groth | 27.05.2016 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christian Einfeldt | 08.01.2014 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Britt Søe Einfeldt | 08.01.2014 | 01.06.2023 | formand |
Ole Jakob Bach Thorsen | 08.01.2014 | 27.05.2016 | bestyrelsesmedlem |