Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: NORLASE ApS. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: NORLASE ApS. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2020-02-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 93.579,00 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 tilføjes Vedtægter: 2020-02-29 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-10 tilføjes Legale ejere: Ole Bjarlin Jensen (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-01-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Bjarlin Jensen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ivarsvej 13, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2014-01-08 tilføjes Bestyrelse: Ole Bjarlin Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Direktion: Ole Bjarlin Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2014-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: anetteole@tdcadsl.dk (offentliggjort 2014-01-13)
Den 2014-01-08 tilføjes Navne: BJARLIN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2014-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Stiftere: Ole Bjarlin Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Ole Bjarlin Jensen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 tilføjes Vedtægter: 2014-01-08 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2014-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2014-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)