Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Kaas Horsbøl | 09.01.2014 | 18.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Hansen | 09.04.2014 | 18.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Danvig Lildal | 09.04.2014 | 18.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peder Kristian Eriksen | 09.04.2014 | 18.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Vagn Carstensen | 09.04.2014 | 18.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Sigurd Toft | 09.04.2014 | 06.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Møller | 09.01.2014 | 09.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kaas Horsbøl | 09.01.2014 | 09.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Claus Møller | 09.01.2014 | 09.04.2014 | formand |