Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-10-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 151, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Navne: Fabrikvej 14 ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 fjernes Navne: MIKKEL WALDE PROPERTIES ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-31 tilføjes Direktion: Lars-Erik Mors Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Mikkel Walde (direktion) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Legale ejere: SToR ejendomme ApS, FOAPS Ejendomme ApS, MORS LARSEN ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: MIKKEL WALDE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Reelle ejere: Lars-Erik Mors Larsen (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Mikkel Walde (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 151, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 151, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-06-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2016-05-20 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2014-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 151, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-01-10 tilføjes Direktion: Mikkel Walde (direktion) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2014-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektudvikling, køb og salg af fast ejendom samt salg af konsulentydelser. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2014-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Legale ejere: MIKKEL WALDE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2014-01-10 tilføjes Navne: MIKKEL WALDE PROPERTIES ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-10 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Walde (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2014-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2014-01-10 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2014-01-10 tilføjes Stiftere: MIKKEL WALDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Vedtægter: 2014-01-10 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2014-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)