Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Claus Nexø Hansen | 01.01.2014 | |
Thomas Brandt Vestergaard Thomsen | 01.01.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Claus Klinge | 01.11.2016 | 31.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Claus Nexø Hansen | 01.11.2016 | 30.12.2017 | 33,33-49,99% | 50,00 % |
Claus Nexø Hansen | 01.10.2014 | 31.10.2016 | 100,00% | 100,00 % |