Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Kapital | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 39, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 39, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 tilføjes Navne: Skjerning Finans ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-14 fjernes Navne: TAL OG TEGN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 tilføjes Vedtægter: 2024-04-15 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2014-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: BOGHOLDERGRUPPEN.DK ApS. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ADMINISTRATIONEN.DK IVS. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2014-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Kompas Ejendomsadministration ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2015-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: SIGNBOARD ApS. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2016-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Fluenz ApS. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 39, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2022-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 43.152,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-25 tilføjes Navne: TAL OG TEGN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2021-04-24 fjernes Navne: TAL OG TEGN HOLDING IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-25 tilføjes Vedtægter: 2021-04-25 (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2021-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 74, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@talogtegn.dk (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 74, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 74, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 74, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 74, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-06-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 74, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsvej 27, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-01 tilføjes Direktion: Peter Søegaard Skjerning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-01 fjernes Direktion: Rikke Søegaard Skjerning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-01 tilføjes Legale ejere: Peter Søegaard Skjerning (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-01-31 fjernes Legale ejere: Rikke Søegaard Skjerning (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2014-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 16.001,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Søegaard Skjerning (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2014-03-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2014-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsvej 27, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Rikke Søegaard Skjerning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@talogtegn.dk (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Rikke Søegaard Skjerning (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2014-01-01 tilføjes Navne: TAL OG TEGN HOLDING IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Stiftere: Rikke Søegaard Skjerning (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)