Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Frederik Koch(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Kalman Georg Ginsberg(virk.: 1) Dir., Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ida Benedicte Koch(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martha Christine Emneus(virk.: 5) Stiftere, Legale ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Hans Jørgen Paludan-Müller Koch(virk.: 6) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Elisabeth Ida Ginsberg(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Adam Ginsberg(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christine Benedicte Emneus Paludan-Müller Koch(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charlotte Ida Ginsberg(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Søndergaard Pedersen(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Martha Christine Emneus | 01.01.2007 | Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C |
Hans Jørgen Paludan-Müller Koch | 01.01.2007 | Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C |
Peter Frederik Koch | 01.01.2007 | Højbjergvej 4, 4700 Næstved |
Ida Benedicte Koch | 01.01.2007 | Ingersvej 3, 2920 Charlottenlund |
Erik Kalman Georg Ginsberg | 01.01.2007 | Ingersvej 3, 2920 Charlottenlund |
Elisabeth Ida Ginsberg | 09.07.2017 | Liljevej 15, 2820 Gentofte |
Erik Adam Ginsberg | 12.12.2019 | Ravnsborggade 5, 2200 København N |
Christine Benedicte Emneus Paludan-Müller Koch | 25.06.2020 | Kochsvej 2, 1812 Frederiksberg C |
Rasmus Søndergaard Pedersen | 13.12.2020 | Frisersvej 24, 2920 Charlottenlund |
Charlotte Ida Ginsberg | 13.12.2020 | Frisersvej 24, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PUMA-LIFE HOLDING ApS | 35633774 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.06.2015 | 8,28 (km) | Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C | Ingersvej 3, 2920 Charlottenlund |
PUMA-LIFE HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 09.01.2014 og angivet som gældende fra 30.12.2013 (3924 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Pulz I/S | 41973854 |
PULZION | 11551912 |
Pulzip | 35742719 |
PUM1962 ApS | 38004905 |
PUMA-LIFE HOLDING ApS | 35633774 |
PUMA BOLIGRENOVERING ApS | 36079991 |
Puma Bolig Univers A/S | 89721814 |
PUMAC STANSEVÆRK ApS | 19640647 |
PUMA Danmarks Personaleforening | 38999230 |
PUMA Denmark | 39573482 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Frederik Koch(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Kalman Georg Ginsberg(virk.: 1) Dir., Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ida Benedicte Koch(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martha Christine Emneus(virk.: 5) Stiftere, Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hans Jørgen Paludan-Müller Koch(virk.: 6) Stiftere, Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elisabeth Ida Ginsberg(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Adam Ginsberg(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christine Benedicte Emneus Paludan-Müller Koch(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Ida Ginsberg(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Søndergaard Pedersen(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 68 % | 0 % | 0 % | 5 % | 9 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Frederik Koch(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik Kalman Georg Ginsberg(virk.: 1) Dir., Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ida Benedicte Koch(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 2 | 2 |
Martha Christine Emneus(virk.: 5) Stiftere, Legale ejere | 3 | 2 | 1 | 3 |
Hans Jørgen Paludan-Müller Koch(virk.: 6) Stiftere, Legale ejere | 5 | 0 | 0 | 1 |
Elisabeth Ida Ginsberg(virk.: 2) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik Adam Ginsberg(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christine Benedicte Emneus Paludan-Müller Koch(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Ida Ginsberg(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Søndergaard Pedersen(virk.: 1) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 8 | 3 | 3 | 15 |
Pct. | 28 % | 10 % | 10 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |