Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | xbrl | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 47, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-03-31 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-02 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-06 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: Selskab 02012014 IVS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Stiftere: Christos Michael Etzerodt (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-03-01 Statstidende Dekret
Den 2022-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Christos Michael Etzerodt (direktør) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Christos Michael Etzerodt (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Christos Michael Etzerodt (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-01 tilføjes Navne: Selskab 02012014 IVS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-05-31 fjernes Navne: OCEAN DIVE IVS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-12 tilføjes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-09-12 tilføjes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-09-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-06 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-06 tilføjes Direktion: Christos Michael Etzerodt (direktør) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Christos Michael Etzerodt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Christos Michael Etzerodt (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Christos Michael Etzerodt (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 47, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Direktion: Christos Michael Etzerodt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, kursusvirksomhed og events samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-03-31 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-02 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2014-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Navne: OCEAN DIVE IVS (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2014-01-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Stiftere: Christos Michael Etzerodt (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2014-01-02 tilføjes Vedtægter: 2014-01-02 (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2014-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2014-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)