Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2014-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: NLP GROUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EBBAS.DK IVS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2015-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: NLP GROUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: NLP GROUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: NLP GROUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NLP GROUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Navne: KWA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-05 fjernes Navne: KWA HOLDING IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Vedtægter: 2019-05-06 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: O.C. Olsensvej 1, 3310 Ølsted (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-07 tilføjes Direktion: Kern Skovgaard Wandall (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje eller på anden måde besidde kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investeringer i ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2014-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 49.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Legale ejere: Kern Skovgaard Wandall (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-01-07 tilføjes Navne: KWA HOLDING IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Reelle ejere: Kern Skovgaard Wandall (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Stiftere: Kern Skovgaard Wandall (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-07 tilføjes Vedtægter: 2014-01-07 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)