Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Lystbådehavn 108, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Direktion: Anders Engholm Dohn (adm. dir) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-07 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: miedohn@gmail.com (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Legale ejere: Anders Engholm Dohn (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Navne: ANGHOLM IVS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Reelle ejere: Anders Engholm Dohn (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Stiftere: Anders Engholm Dohn (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Lystbådehavn 108, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 50, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: miedohn@gmail.com (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 50, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 50, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Anders Engholm Dohn (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Engholm Dohn (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-02-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 50, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-01-07 tilføjes Direktion: Anders Engholm Dohn (adm. dir) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med design og formgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-07 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Navne: ANGHOLM IVS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Stiftere: Anders Engholm Dohn (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af stifter alene. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Vedtægter: 2014-01-07 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-10)