Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronhjortløkken 92, 5210 Odense NV (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Direktion: Ole Kjær Betzer Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-08 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Legale ejere: Ole Kjær Betzer Hansen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Navne: OLE KJAER HANSEN HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Reelle ejere: Ole Kjær Betzer Hansen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Stiftere: Ole Kjær Betzer Hansen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2016-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZEBEL Group ApS. (offentliggjort 2016-11-20)
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronhjortløkken 92, 5210 Odense NV (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 5, 5690 Tommerup (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 5, 5690 Tommerup (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2014-01-08 tilføjes Direktion: Ole Kjær Betzer Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-08 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Legale ejere: Ole Kjær Betzer Hansen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Navne: OLE KJAER HANSEN HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Reelle ejere: Ole Kjær Betzer Hansen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Stiftere: Ole Kjær Betzer Hansen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Vedtægter: 2014-01-08 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2014-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-08)