Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-18 fjernes Revisor: IENJKR ApS (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-06-06)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-06)
Den 2013-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-06)
Den 2013-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leosalle 33, 6270 Tønder (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2013-12-27 tilføjes Direktion: Torben Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Legale ejere: TC HOLDING, SÆD ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-12-27 tilføjes Navne: KTST EJENDOMSSELSKAB, TØNDER ApS (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2013-12-27 tilføjes Reelle ejere: Torben Christiansen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-12-27 tilføjes Revisor: IENJKR ApS (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-12-27 tilføjes Stiftere: TC HOLDING, SÆD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Vedtægter: 2013-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2013-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)