Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Direktion | Hjemmeside | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rohde 1, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Legale ejere: Team Jakobsen Holding ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Navne: JAKOBSEN-TØMRER OG SNEDKERVÆRKSTED IVS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Reelle ejere: Henry Rune Hauge Jakobsen, Maria Venø Jakobsen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Stiftere: Team Jakobsen Holding ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@jakobsen-ts.dk (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-26 fjernes Direktion: Henry Rune Hauge Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-26 fjernes Hjemmeside: www.jakobsen-ts.dk (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-17 tilføjes Direktion: Maria Venø Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-27 tilføjes Hjemmeside: www.jakobsen-ts.dk (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jakobsen-ts.dk (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Reelle ejere: Maria Venø Jakobsen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rohde 1, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Henry Rune Hauge Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2014-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed, samt hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Team Jakobsen Holding ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Navne: JAKOBSEN-TØMRER OG SNEDKERVÆRKSTED IVS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henry Rune Hauge Jakobsen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Stiftere: Team Jakobsen Holding ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2014-01-01 tilføjes Vedtægter: 2014-01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-27)