Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 13, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-03 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Navne: Festival Insight IVS (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes ObligatoriskEmail: anders.harboe@gmail.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Stiftere: Carsten Ørum Skytt, Anders Harboe (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Bestyrelse: Anders Harboe (formand) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Carsten Ørum Skytt (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-08-17 tilføjes Direktion: Anders Harboe (direktør) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-08-17 tilføjes Navne: Festival Insight IVS (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-08-16 fjernes Navne: FEAST IVS (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-17 tilføjes ObligatoriskEmail: anders.harboe@gmail.com (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-08-17 tilføjes Vedtægter: 2015-08-17 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 13, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Bestyrelse: Anders Harboe (formand) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-01-03 tilføjes Direktion: Carsten Ørum Skytt (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er er (1) at skabe varige beskæftigelsesmuligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ved (2) salg af sund og økologisk mad til børn og unge. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-03 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Navne: FEAST IVS (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2014-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Stiftere: Carsten Ørum Skytt, Anders Harboe (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Vedtægter: 2014-01-03 (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2014-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)