Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Brøcher | 10.10.2008 | 01.10.2013 | direktion |
Knud Børge Brøcher | 05.12.1975 | 10.10.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Brøcher | 31.10.1997 | 01.10.2013 | bestyrelse |
Birthe Brøcher | 05.12.1975 | 01.10.2013 | bestyrelse |
Michael Brøcher | 05.12.1975 | 01.10.2013 | bestyrelse |
Knud Børge Brøcher | 05.12.1975 | 10.10.2008 | bestyrelse |
Emma Kristine Thorsen | 05.12.1975 | 17.05.1989 | bestyrelse |