Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: liselotte@advice-adm.dk (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-11 fjernes Kontaktoplysninger: rene@advice-adm.dk (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østmarken 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@advice-adm.dk (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2015-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: cna@ncc.dk (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østmarken 3, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-02-18 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: cna@ncc.dk (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-02-18 tilføjes Navne: Ejerforeningen Tårnene (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2014-02-18)