Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammervej 16, 9381 Sulsted (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: michaeld@mil.dk (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Navne: Aalborg Trailbuilders (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammervej 16, 9381 Sulsted (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-03-11 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-03-11 tilføjes Kontaktoplysninger: michaeld@mil.dk (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-03-11 tilføjes Navne: Aalborg Trailbuilders (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammervej 16, 9381 Sulsted (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: michaeld@mil.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Navne: Aalborg Trailbuilders (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammervej 16, 9381 Sulsted (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-01-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: michaeld@mil.dk (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-01-19 tilføjes Navne: Aalborg Trailbuilders (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-22)