Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Helene Lundbye Petersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helene Lundbye Petersen | 31.03.2017 | Søndre Fasanvej 25, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Chez Eggert 78 | 39675234 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
WhitePageProject | 35558098 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
31.08.2019 | 5,47 (km) | Studiestræde 17A, 1455 København K | Søndre Fasanvej 25, 2000 Frederiksberg |
WhitePageProject. |
Sidst opdateret den 13.01.2014 og angivet som gældende fra 01.01.2014 (3930 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
WhiteOak Media IVS | 38251236 |
WhiteOn ApS | 40311181 |
WHITE ORBIT ApS | 27026532 |
Whiteout Norway AS | 40006664 |
WhitePageProject | 35558098 |
WHITE PAPER ApS | 34614768 |
WHITE PAPER HOLDING ApS | 29637806 |
WhiteParts ApS | 37573124 |
White Payments | 40369805 |
WHITE PINES ApS | 30570219 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Helene Lundbye Petersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Helene Lundbye Petersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |