Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2014-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: AKTIESELSKABET AF 7. JUNI 2016. (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2015-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.J. Bruno Hansen ApS. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2016-06-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AKTIESELSKABET AF 7. JUNI 2016. (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2019-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Contospec ApS. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2020-12-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-12-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-27 tilføjes Legale ejere: Hans-Jørgen Bruno Hansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-06-27 tilføjes Reelle ejere: Hans-Jørgen Bruno Hansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-06-27 tilføjes Legale ejere: Alice Paludan Seedorff (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-06-26 fjernes Legale ejere: Alice Paludan Seedorff (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-06-27 tilføjes Reelle ejere: Alice Paludan Seedorff (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2013-11-22 tilføjes Direktion: Alice Paludan Seedorff (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2013-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Legale ejere: Alice Paludan Seedorff (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2013-11-22 tilføjes Navne: SEEDORFF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2013-11-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2013-11-22 tilføjes Stiftere: Alice Paludan Seedorff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Vedtægter: 2013-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)