Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 15, kl. th., 1353 København K (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-20 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Legale ejere: Volodymyr Pinchenko (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Navne: ARTKEMI ApS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Stiftere: Volodymyr Pinchenko, Serguei Kholine (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-05-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-16 fjernes Direktion: Volodymyr Pinchenko (direktion) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 15, kl. th., 1353 København K (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 61, 4. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Volodymyr Pinchenko (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Serguei Kholine (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Serguei Kholine (direktion) (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Volodymyr Pinchenko (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2016-07-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 61, 4. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2013-11-20 tilføjes Direktion: Serguei Kholine (direktion) (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2013-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som kunstgalleri, samt med produktion og salg af unikke, håndlavede artikler (smykker, dukker, souvenirer), samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-20 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Legale ejere: Volodymyr Pinchenko, Serguei Kholine (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2013-11-20 tilføjes Navne: ARTKEMI ApS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Stiftere: Volodymyr Pinchenko, Serguei Kholine (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2013-11-20 tilføjes Vedtægter: 2013-11-20 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)