Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Marta Florczkowska (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Effie Mia Fuchs Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Garnisonen 42, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Garnisonen 42, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Garnisonen 42, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Garnisonen 42, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Garnisonen 42, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Humleorevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humleorevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogsbækvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Effie Mia Fuchs Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-12-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-28 fjernes Direktion: Henrik Fuchs Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Fuchs Rasmussen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: Concare Ejendomme Holding ApS, mazdak rasfaty (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fuchs Rasmussen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-30 fjernes Reelle ejere: mazdak rasfaty (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogsbækvej 11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 411, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-08 tilføjes Vedtægter: 2019-01-08 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2018-10-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2018-10-23 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 411, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Humleorevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: mazdak rasfaty (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: mazdak rasfaty (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2017-05-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Fuchs Rasmussen (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Legale ejere: Concare Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-03-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fuchs Rasmussen (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2013-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humleorevej 10, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2013-11-15 tilføjes Direktion: Henrik Fuchs Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme samt udlejning heraf og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2013-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Navne: TEESTRUP BYGADE 7A ApS (offentliggjort 2013-11-19)
Den 2013-11-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2013-11-15 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2013-11-15 tilføjes Stiftere: CONCARE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af èn direktør (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2013-11-15 tilføjes Vedtægter: 2013-11-15 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2013-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-19)
Den 2013-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)