Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2013-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: JURHOOD ApS. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jurfood ApS. (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2024-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Søren Damsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-12-22 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2016-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Søren Damsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Søren Damsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundby Parkvej 1, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2013-11-07 tilføjes Direktion: Søren Damsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Legale ejere: Søren Damsgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-11-07 tilføjes Navne: 8848 SUMMIT ApS (offentliggjort 2013-11-15)
Den 2013-11-07 tilføjes Reelle ejere: Søren Damsgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Stiftere: Søren Damsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2013-11-07 tilføjes Vedtægter: 2013-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-15)
Den 2013-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)